Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1997-10-17 fjernes Navne: ECKERT EXPORT-IMPORT AF 22. DECEMBER 1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Direktion: Jonna Lilly Rye Eckert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Revisor: John Kjeldsen Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, export og import (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-15 tilføjes Vedtægter: 1985-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 6, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Jonna Lilly Rye Eckert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: ECKERT EXPORT-IMPORT AF 22. DECEMBER 1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: John Kjeldsen Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)