Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik George Plejdrup | 22.12.1982 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aage Vendelboe Christiansen | 22.12.1982 | 29.12.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Stabell Lauritsen | 15.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erik George Plejdrup | 22.12.1982 | bestyrelsesmedlem |
Bente Vendelboe Plejdrup | 22.12.1982 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Harbo | 24.03.2015 | 15.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Søgaard | 29.10.1996 | 24.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Casper Moltke | 22.12.1982 | 29.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Grethe Marie Christiansen | 22.12.1982 | 10.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
Aage Vendelboe Christiansen | 22.12.1982 | 10.08.1994 | formand |
Bente Vendelboe Plejdrup | 22.12.1982 | 07.12.1992 | bestyrelsesmedlem |