Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Jørgensen | 22.12.1982 | 12.06.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Jørgensen | 22.12.1982 | 12.06.1991 | bestyrelse |
Egon Johannes Pedersen | 22.12.1982 | 12.06.1991 | bestyrelse |
Randi Margit Jørgensen | 22.12.1982 | 12.06.1991 | bestyrelse |
Jørgen Fischer | 22.12.1982 | 13.02.1990 | bestyrelse |
Grethe Skovgaard | 22.12.1982 | 13.02.1990 | bestyrelse |
Egon Johannes Pedersen | 22.12.1982 | 05.12.1988 | bestyrelse |
Randi Margit Jørgensen | 22.12.1982 | 05.12.1988 | bestyrelse |