Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen-Erik Witting | 22.12.1982 | 10.10.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robin Feddern | 07.04.2008 | 27.05.2013 | bestyrelse |
Søren Gram Degn | 24.04.1997 | 07.04.2008 | bestyrelse |
Jørgen-Erik Witting | 22.12.1982 | 27.05.2013 | bestyrelse |
Uwe Teichert | 22.12.1982 | 27.05.2013 | formand |
Ole Walbom | 22.12.1982 | 06.09.2004 | bestyrelse |
Jørgen Otto Rasmussen | 22.12.1982 | 25.09.1996 | formand |
Carsten Skov | 22.12.1982 | 30.04.1995 | bestyrelse |