Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Nørgård Rasmussen | 08.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Buhl Jørgensen | 21.10.2016 | 08.04.2021 | direktør |
Lene Christensen | 21.10.2016 | 08.04.2021 | direktør |
Brian Sønderby Pedersen | 31.10.2014 | 21.10.2016 | direktør |
Henning Hansen | 15.03.1968 | 31.10.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Palle Buhl Jørgensen | 08.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lene Christensen | 08.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Vangsgaard | 08.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Finn Peter Bach | 08.04.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Buhl Jørgensen | 31.10.2014 | 21.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lene Christensen | 31.10.2014 | 21.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Finn Peter Bach | 31.10.2014 | 21.10.2016 | formand |
Rikke Munch Hansen | 26.06.2002 | 10.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Arne Sigvard Sylow Rasmussen | 29.06.1999 | 15.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henning Hansen | 15.03.1968 | 10.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lars Munch Hansen | 15.03.1968 | 10.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Inga Irene Hansen | 15.03.1968 | 15.08.2013 | bestyrelsesmedlem |