Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 7, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 fjernes Navne: AXELSEN & THOMSEN AF 1980 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-09-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Bestyrelse: Jytte Rigmor Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Direktion: John Kurt Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 fjernes Bestyrelse: Inger Harriet Sidney Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Revisor: REVISION DANMARK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-17 fjernes Bestyrelse: Carl Anker Heegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-31 tilføjes Vedtægter: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-06 fjernes Direktion: Knud Gerner Bjørkov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Bestyrelse: Jørgen Robert Sidney Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Revisor: Revisorinteressentskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 tilføjes Navne: AXELSEN & THOMSEN AF 1980 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-16 fjernes Navne: SORØ GRUS OG STEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 fjernes Direktion: Jørgen Robert Sidney Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 7, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-08-22 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Robert Sidney Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-22 tilføjes Direktion: Jørgen Robert Sidney Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-08-22 tilføjes Navne: SORØ GRUS OG STEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-22 tilføjes Revisor: Revisorinteressentskabet, REVISION DANMARK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)