Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejleholmen 14, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-05 fjernes Navne: S.S. INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-10-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Revisor: Olaf Christian Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 fjernes Bestyrelse: Helle Kongsgaard Søborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 fjernes Direktion: Povl Kongsgaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, fabrikation og reparati- on samt handel, hovedsagelig af rustfrie produkter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Vedtægter: 1997-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Navne: S.S. INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-29 fjernes Navne: SYDSJÆLLANDS KØDFORSYNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 570.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 fjernes Binavne: DAVID JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejleholmen 14, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-30 tilføjes Bestyrelse: Helle Kongsgaard Søborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Binavne: DAVID JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Direktion: Povl Kongsgaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Navne: SYDSJÆLLANDS KØDFORSYNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Revisor: Olaf Christian Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)