Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålbækvej 1, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Bestyrelse: Katrine Kamilla Mow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-07 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Navne: JYSTRUP BRUGSFORENING (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-17 tilføjes Bestyrelse: Stef Kock Mogensen (formand) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-06-17 fjernes Bestyrelse: Lone Gjørlund Lysehøj (formand) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-16 fjernes Bestyrelse: Stef Kock Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-24 tilføjes Bestyrelse: Martin Damborg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-04-23 fjernes Bestyrelse: Lisbet Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålbækvej 1, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålbækvej 1, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Bestyrelse: Martin Damborg Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-04-25 fjernes Bestyrelse: Kristian Schou (suppleant) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 tilføjes Bestyrelse: Kristian Schou (suppleant) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-04-26 fjernes Bestyrelse: Claus Bang Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-25 fjernes Bestyrelse: Lone Gjørlund Lysehøj (suppleant) (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-29 tilføjes Bestyrelse: Christina Würtz (suppleant) (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2015-04-29 fjernes Bestyrelse: Kirsten Anny Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-28 fjernes Bestyrelse: Jan Vium (suppleant) (offentliggjort 2016-01-23)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Vium (suppleant) (offentliggjort 2016-01-23)
Den 2014-04-30 fjernes Bestyrelse: Uffe Voldum-Clausen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-16 tilføjes Bestyrelse: Lone Bonde (suppleant) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-16 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-01 fjernes Bestyrelse: Niels Bøgede Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Bøgede Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-26 fjernes Bestyrelse: Leif Gredal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-04-24 tilføjes Bestyrelse: Jens-Christian Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-23 fjernes Bestyrelse: Benedikte Tholstrup Havndrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Bestyrelse: Leif Gredal (suppleant) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-04-26 fjernes Bestyrelse: Dorte Gringmuth Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-04-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-04-25 fjernes Bestyrelse: Leif Steenberg Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-04-27 tilføjes Bestyrelse: Dorte Gringmuth Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-27 fjernes Bestyrelse: Annelise Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Gert Meiner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-17 tilføjes Bestyrelse: Gert Meiner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-17 fjernes Bestyrelse: Kim Finn Lund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-04-27 fjernes Bestyrelse: Erik Otto Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-04-28 tilføjes Bestyrelse: Kim Finn Lund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-28 fjernes Bestyrelse: Jens Ejnar Bonderup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1980-04-16 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1980-04-16 tilføjes Tegningsregel: Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1980-04-16 tilføjes Vedtægter: 1980-04-16 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1885-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålbækvej 1, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2019-03-06)
Den 1885-07-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Ejnar Bonderup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1885-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1885-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1885-07-11 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1885-07-11 tilføjes Navne: JYSTRUP BRUGSFORENING (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1885-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1885-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1885-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1885-07-11 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-25)
Den 1885-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 1885-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-31)