Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Buch Jensen | 19.02.1952 | 20.06.2016 | direktion |
Poul Poulsen | 19.02.1952 | 07.10.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ane Mette Buch Wieder | 19.12.2005 | 20.06.2016 | bestyrelse |
Sam Buch Slesvig | 16.12.1996 | 20.06.2016 | bestyrelse |
Tim Buch Hollænder | 16.12.1996 | 19.12.2005 | bestyrelse |
Ole Buch Jensen | 19.02.1952 | 20.06.2016 | bestyrelse |
Knud Glistrup Lauritzen | 19.02.1952 | 16.12.1996 | bestyrelse |
Mai-Britt Jensen | 19.02.1952 | 24.08.1996 | bestyrelse |
Lars Poulsen | 19.02.1952 | 07.10.1992 | bestyrelse |
Poul Poulsen | 19.02.1952 | 07.10.1992 | bestyrelse |
Klara Poulsen | 19.02.1952 | 07.10.1992 | formand |