Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Berntsen | 23.09.2014 | 07.02.2018 | direktør |
Jannik William Berntsen | 08.03.1941 | 23.09.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Berntsen | 24.04.2011 | 23.09.2014 | bestyrelse |
Katri Pernille Berntsen | 21.03.1998 | 27.05.2016 | bestyrelse |
Ole Stig Møller | 08.03.1941 | 27.05.2016 | bestyrelse |
Jannik William Berntsen | 08.03.1941 | 23.09.2014 | bestyrelse |
Knud Rasmussen | 08.03.1941 | 24.04.2011 | bestyrelse |
Hanne Berntsen | 08.03.1941 | 06.11.1991 | bestyrelse |
Carl Viggo Berntsen | 08.03.1941 | 07.04.1989 | bestyrelse |
Vibeke Berntsen | 08.03.1941 | 07.04.1989 | bestyrelse |