Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Navne | Tegningsregel | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Kapital | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUUS V V S TEKNIK ApS. (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2019-10-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-11-01 tilføjes Bibranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-11-01 tilføjes Vedtægter: 2014-11-01 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-11-01 fjernes Revisor: P G Regnskabskontor ApS (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-10-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-10-31 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: P G Regnskabskontor ApS (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lathyrusvej 4, 9240 Nibe (offentliggjort 2009-03-30)
Den 2009-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: J Petersens Vej 1, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er vand- varme- og sanitetsvirksomhed samt finansiering (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2009-03-30 tilføjes Navne: V E B NIBE ApS (offentliggjort 2009-03-30)
Den 2009-03-29 fjernes Navne: NIBE VARME- OG SANITET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Vedtægter: 2009-03-30 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2008-03-15 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-05-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: J Petersens Vej 1, 9240 Nibe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-05-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: J Petersens Vej 1, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 fjernes Direktion: Ole Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 fjernes Revisor: Peder Godiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: J Petersens Vej 1, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-13 tilføjes Direktion: Ole Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-13 tilføjes Legale ejere: Erik Buus (offentliggjort 2015-06-03)
Den 1982-12-13 tilføjes Navne: NIBE VARME- OG SANITET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-13 tilføjes Reelle ejere: Erik Buus (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1982-12-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-01)
Den 1982-12-13 tilføjes Revisor: Peder Godiksen, REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)