Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n (749090) | 01.10.2009 | 31.12.2021 |
Skovbrug (020100) | 01.04.1985 | 30.09.2009 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
lb.devulpillieres@gmail.com | 29.10.2009 | 31.12.2021 |
Virksomheden har ikke ændret Kontakt i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
75673355 | 01.10.2009 | 31.12.2021 |
75673355 | 23.01.2000 | 09.12.2004 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Bernard de Vulpillieres | 01.10.2009 | 31.12.2021 |
BERNARD DE REYDET DE VULPILLIERES | 01.04.1985 | 30.09.2009 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.