Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-08-29 fjernes Navne: ASX NR. 7796 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 40, 5690 Tommerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 fjernes Bestyrelse: Ulla Frydenborg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 fjernes Direktion: Ulla Frydenborg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 fjernes Revisor: Reg. revisor Jens Erik Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, fabrikation og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-18 tilføjes Vedtægter: 1985-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 40, 5690 Tommerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Bestyrelse: Ulla Frydenborg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Direktion: Ulla Frydenborg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Navne: ASX NR. 7796 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jens Erik Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)