Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Uwe Plugge | 01.09.2002 | 07.12.2004 | direktion |
Kaj Munch | 04.12.1982 | 31.08.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs | 01.08.2000 | 07.12.2004 | bestyrelse |
Jørgen Møller-Rasmussen | 01.08.2000 | 07.12.2004 | bestyrelse |
Arnold Dalsgaard Johansen | 01.08.2000 | 07.12.2004 | formand |
Rene Munch Kjær | 04.12.1982 | 01.08.2000 | bestyrelse |
Kaj Munch | 04.12.1982 | 01.08.2000 | bestyrelse |
Henrik Munch | 04.12.1982 | 01.08.2000 | bestyrelse |