Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Vestergaard Jørgensen | 26.11.1982 | 30.06.1996 | direktion |
Viktor Standley Larsen | 26.11.1982 | 19.05.1993 | direktion |
Henrik Viktor Bang Larsen | 26.11.1982 | 19.05.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Vestergaard Jørgensen | 26.11.1982 | 30.06.1996 | bestyrelse |
Jens Nielsen | 26.11.1982 | 30.06.1996 | bestyrelse |
Peter Nielsen | 26.11.1982 | 30.06.1996 | formand |
Peter Hägerstrand Jensen | 26.11.1982 | 31.07.1995 | bestyrelse |
Viktor Standley Larsen | 26.11.1982 | 19.05.1993 | bestyrelse |
Inge Karla Larsen | 26.11.1982 | 19.05.1993 | bestyrelse |
Henrik Viktor Bang Larsen | 26.11.1982 | 19.05.1993 | bestyrelse |