Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Magnus Andersson | 01.12.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lionel Marc Montaldot | 22.01.2016 | 30.11.2020 | adm. dir |
Leif Mikael Engström | 01.01.2012 | 22.01.2016 | adm. dir |
Carl Thomas Holmsten | 01.08.2008 | 01.01.2012 | adm. dir |
Clifford Mark Burgin | 01.08.2006 | 01.08.2006 | direktør |
Henning Braginski | 26.02.2001 | 31.07.2008 | adm. dir |
Peter Rassing | 10.08.1992 | 28.02.2001 | direktør |
Leonard Marshall Lochrie | 16.11.1982 | 10.11.1992 | direktør |
Erik Bjarne Olsen | 16.11.1982 | 10.01.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Magnus Andersson | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Stefano Galbussera | 15.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Guido Gennasio | 14.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Enrico Gennasio | 14.12.2005 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lionel Marc Montaldot | 22.01.2016 | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bording | 08.09.2008 | 03.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carl Thomas Holmsten | 08.09.2008 | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Pietro Gargano | 14.12.2005 | 31.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mario Di Febbo | 14.12.2005 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Sean James Southward Bolton | 14.12.2005 | 24.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Clifford Mark Burgin | 14.04.2004 | 31.07.2006 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Christian Rimmen | 28.05.2003 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bent Frosch | 28.05.2003 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Thejl | 28.05.2003 | 31.05.2007 | suppleant |
Morten Dahl Pind | 28.05.2003 | 31.08.2006 | suppleant |
Christopher Joseph Parratt | 03.03.2003 | 14.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Ingerslev Nielsen | 29.04.2002 | 28.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Ingerslev Nielsen | 29.04.2002 | 29.04.2002 | suppleant |
Simon Marsden | 28.06.2001 | 03.03.2003 | formand |
Henning Braginski | 26.02.2001 | 24.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Holger Nissen | 21.02.2001 | 28.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Gerry Tawton | 01.12.2000 | 14.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Steen Axil | 15.11.1999 | 28.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Aalsgaard Jacobsen | 15.11.1999 | 29.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Knudsen | 15.11.1999 | 21.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Holger Nissen | 15.11.1999 | 21.02.2001 | suppleant |
Laurence Cant | 10.12.1997 | 28.06.2001 | formand |
Peter Rassing | 16.11.1982 | 28.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Thord Ingemar Sandberg | 16.11.1982 | 17.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Poul Borgstrup | 16.11.1982 | 31.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Clive James Stearnes | 16.11.1982 | 04.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Henning Frederik Dedenroth Olsen | 16.11.1982 | 19.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Leonard Marshall Lochrie | 16.11.1982 | 19.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Michael David Collins | 16.11.1982 | 19.08.1992 | formand |
Erik Bjarne Olsen | 16.11.1982 | 10.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Sell | 16.11.1982 | 22.06.1989 | bestyrelsesmedlem |
Knud Thyboe Christensen | 16.11.1982 | 06.11.1987 | bestyrelsesmedlem |
Helmuth Ingvorsen | 16.11.1982 | 06.11.1987 | formand |