Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Bibranche | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 6, 3660 Stenløse (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-09-02 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Navne: ACRO ELECTRONIC EUROPE A/S (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Revisor: Peter Wittus Sørensen (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2012-03-26 tilføjes Revisor: Peter Wittus Sørensen (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2012-01-25 fjernes Revisor: Niels Østergaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 6, 3660 Stenløse (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2010-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-24 tilføjes Revisor: Niels Østergaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Revisor: BJARNE TRANBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2006-01-06)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-27 tilføjes Revisor: BJARNE TRANBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-27 fjernes Revisor: A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-10-14)
Den 1997-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 fjernes Bestyrelse: Harry Leon Slamkowski (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 fjernes Direktion: Jørgen Rømer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent-, ingeniør- og handelsvirksomhed (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1993-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1993-07-12 tilføjes Vedtægter: 1993-07-12 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1992-06-23 fjernes Revisor: Poul Ellehammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1982-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-02 tilføjes Bestyrelse: Harry Leon Slamkowski (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-02 tilføjes Bibranche: Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-02 tilføjes Direktion: Jørgen Rømer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1982-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-09-02 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1982-09-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-02 tilføjes Navne: ACRO ELECTRONIC EUROPE A/S (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1982-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1982-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1982-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1982-09-02 tilføjes Revisor: Poul Ellehammer, A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 1982-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)