Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Rosalie Kalb | 18.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Skjønnemann | 18.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Gram Nybroe | 18.03.2022 | formand |
William Gram | 18.03.2022 | næstformand |
Torben Eskildsen | 02.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Schmidt | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Eggert Gram | 29.06.2021 | 18.03.2022 | formand |
Marianne Gram Nybroe | 29.06.2021 | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
William Gram | 29.06.2021 | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Winther | 03.09.2007 | 18.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Sørensen | 23.05.2005 | 03.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Søren Gram | 25.11.1985 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Gram Nybroe | 25.11.1985 | 29.06.2021 | formand |
Niels Eggert Gram | 25.11.1985 | 28.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Perch Nielsen | 25.11.1985 | 23.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Gram | 25.11.1985 | 16.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Maren Kryhlman Nybroe | 25.11.1985 | 24.05.1988 | bestyrelsesmedlem |