Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Kyster | 01.05.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Olof Juntti | 15.05.2020 | 30.04.2023 | adm. dir |
Carl Olof Emil Lundgren | 21.02.2011 | 15.05.2020 | adm. dir |
Claus Bernd Høgdal | 23.05.2008 | 21.02.2011 | adm. dir |
Finn Myrup Fredsgård | 01.11.2001 | 23.05.2008 | adm. dir |
Erik Andersen | 01.10.1982 | 01.11.2001 | direktør |
Poul-Erik Sand | 01.10.1982 | 07.09.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Kyster | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Esko Juhani Harila | 01.09.2021 | formand |
Vesa Johannes Ruokonen | 09.05.2019 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Olof Juntti | 11.05.2020 | 30.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Airi Maritta Kemiläinen | 22.05.2015 | 31.08.2021 | formand |
Pia Maarit Tanskanen | 22.05.2015 | 09.05.2019 | næstformand |
Thom Meyer Mathisen | 01.01.2013 | 31.12.2014 | formand |
Per Olof Birger Stark | 22.02.2010 | 01.01.2013 | formand |
Lars Olof Juntti | 23.05.2008 | 21.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Torbjörn Emanuel Henrysson | 23.05.2008 | 21.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Carl Olof Emil Lundgren | 08.01.2008 | 11.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Mikael Berg | 01.08.2007 | 22.02.2010 | formand |
Anna Katarina Kjellsdtr Ransjö Sten | 08.03.2007 | 08.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Brian Jensen | 18.02.2005 | 08.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bach Møller | 18.02.2005 | 08.01.2008 | suppleant |
Johnny Hagsten Sørensen | 18.02.2005 | 08.01.2008 | suppleant |
Jan Gustav Bertil Johansson | 26.03.2004 | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lars Franklin Sundling | 26.03.2004 | 23.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Tomas Björk | 01.05.2003 | 01.08.2007 | formand |
Jan Ingvar Hedlund | 01.05.2003 | 08.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Mats Arne Hagstrøm | 10.03.2003 | 26.03.2004 | næstformand |
Peter Tscherning Skau Pedersen | 28.02.2001 | 08.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Sven Mikael Nyquist | 03.02.1998 | 10.03.2003 | formand |
Svend Aage Skovsgaard Thomsen | 02.04.1993 | 23.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ole Hoff-Jessen | 26.02.1993 | 05.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Erik Andersen | 26.02.1993 | 05.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Gert Thomsen | 26.02.1993 | 05.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Karin Vinni Marcussen | 01.10.1982 | 18.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Andersson | 01.10.1982 | 30.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Tore.Lennart Sawander | 01.10.1982 | 03.02.1998 | formand |
Erik Anders Gustafsson | 01.10.1982 | 06.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Rune Jan-Olof Johansson | 01.10.1982 | 14.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jette Christensen | 01.10.1982 | 05.07.1994 | bestyrelsesmedlem |
Karin Vinni Marcussen | 01.10.1982 | 05.07.1994 | suppleant |
Anker Østergaard | 01.10.1982 | 02.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Skovsgaard Thomsen | 01.10.1982 | 02.04.1993 | suppleant |
Palle Feldskov Juul | 01.10.1982 | 26.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Erik Dalgaard Hansen | 01.10.1982 | 26.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hallen Pedersen | 01.10.1982 | 26.02.1993 | formand |
Finn Højsgaard | 01.10.1982 | 28.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Verner Molbjerg Bendiksen | 01.10.1982 | 12.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Grøn | 01.10.1982 | 12.05.1992 | suppleant |
Peter Valdemar Christgau | 01.10.1982 | 15.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Finn Højsgaard | 01.10.1982 | 12.07.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Wauvert Brorson | 01.10.1982 | 21.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Peter Valdemar Christgau | 01.10.1982 | 21.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ole Nielsen | 01.10.1982 | 21.05.1990 | bestyrelsesmedlem |