Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FUSION | 27.08.1992 | 27.08.1992 |
NORMAL | 15.10.1945 | 26.08.1992 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Erik Teis Hansen. | 15.10.1945 | 27.08.1992 |
Reg. revisor Werner Holtz | 15.10.1945 | 19.07.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
SØNDERJYLLANDS REVISIONSKONTOR I SØNDERBORG, AKTIESELSKAB | 15.10.1945 | 28.09.1992 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening med 2 direktører eller af den samlede bestyrelse | 27.05.1991 | 27.08.1992 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.