Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1998-05-05 fjernes Navne: P. SALOMONSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Bestyrelse: Gert Møller Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Direktion: Peder Christian Salomonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: Finn Arne Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder handel med fast ejendom, fabrikation, finansiering samt kapitalanlæg af enhver art (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-23 tilføjes Vedtægter: 1987-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-10 fjernes Bestyrelse: Ejgil Salomonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-10 fjernes Revisor: REV AF 24/1 1983 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Bestyrelse: Ejgil Salomonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Direktion: Peder Christian Salomonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Navne: P. SALOMONSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Revisor: REV AF 24/1 1983 ApS, Finn Arne Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)