Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Andersen | 06.08.1982 | 18.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mona Malmberg | 28.11.1997 | 18.05.2008 | bestyrelse |
Niels Olfert Bach Andersen | 30.05.1997 | 18.05.2008 | bestyrelse |
Svend Andersen | 06.08.1982 | 18.05.2008 | bestyrelse |
Kirsten Bach Andersen | 06.08.1982 | 28.11.1997 | formand |
Marie Kirstine Jensen | 06.08.1982 | 30.05.1997 | bestyrelse |