Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-01-21 fjernes Binavne: REVISIONS- OG FORVALTNINGSINSTITUTET AKTIESELSKAB AALBORG AFDELING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-21 fjernes Navne: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Bestyrelse: Leif Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Direktion: Harry Aamann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Revisor: Jacob Schiøler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 14, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Bestyrelse: Leif Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Binavne: REVISIONS- OG FORVALTNINGSINSTITUTET AKTIESELSKAB AALBORG AFDELING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Direktion: Harry Aamann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre revision og at drive den dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Navne: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Revisor: Jacob Schiøler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Vedtægter: 1982-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)