Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tue Hellstern | 15.01.2018 | 31.05.2022 | direktør |
Tony Eggert Børgesen | 29.03.2006 | 15.01.2018 | direktør |
Kirsten Bech Børgesen | 11.06.1982 | 29.03.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Bech Børgesen | 11.06.1982 | 29.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Tony Eggert Børgesen | 11.06.1982 | 29.03.2006 | formand |