Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulda Lütkens Vej 1, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Direktion: Else Petersen (direktion) (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-05-27 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Legale ejere: Finn Petersen (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Navne: RENDBORG MINKFARM ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulda Lütkens Vej 1, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2016-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulda Lütkens Vej 1, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive pelsdyravl og finansiering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-10-31 tilføjes Vedtægter: 2013-10-31 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-10-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulda Lütkens Vej 1, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2013-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rendborgvej 41, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af pelsdyr mv. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-08 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 fjernes Revisor: EJENDOMMEN TORDENSKJOLDSGADE 1, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1996-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1994-10-10 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Villy Møller I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-06 tilføjes Revisor: EJENDOMMEN TORDENSKJOLDSGADE 1, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rendborgvej 41, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-27 tilføjes Direktion: Else Petersen (direktion) (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-05-27 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Hovedbranche: Pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-27 tilføjes Legale ejere: Finn Petersen (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Navne: RENDBORG MINKFARM ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Villy Møller I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 1982-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-20)