Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Belling | 28.11.2006 | 25.10.2007 | direktion |
Erna Vindeløv | 27.05.1982 | 28.11.2006 | direktion |
Kurt Vindeløv Jensen | 27.05.1982 | 23.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Michael Friis | 28.11.2006 | 25.10.2007 | bestyrelse |
Jens Belling | 28.11.2006 | 25.10.2007 | bestyrelse |
Thorkild Ladefoged | 28.11.2006 | 25.10.2007 | formand |
Allan Vindeløv | 27.05.1982 | 28.11.2006 | bestyrelse |
Kurt Vindeløv Jensen | 27.05.1982 | 28.11.2006 | bestyrelse |
Jørgen Vindeløv Jensen | 27.05.1982 | 28.11.2006 | bestyrelse |
Erna Vindeløv | 27.05.1982 | 28.11.2006 | bestyrelse |
John Vindeløv Jensen | 27.05.1982 | 23.03.1990 | bestyrelse |