Sektion (alle) | |||||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, at foretage investeringer, kapitalanbringelser og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Navne: PEOS Holding ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Navne: PEOS HOLDING A/S (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Vedtægter: 2024-02-13 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Vedtægter: 2024-02-09 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Olesen Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2021-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET. ØRSTEDSVEJ 38. RIBE ApS. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2019-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jasminparken 48, 6760 Ribe (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2010-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Vedsted Vej 26, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-22)
Den 2007-12-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Feldfos Karlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2007-12-04 fjernes Bestyrelse: Hans Sylvestersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Vedsted Vej 26, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Vedsted Vej 26, 6760 Ribe (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2005-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Vedsted Vej 26, 6760 Ribe (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2005-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørstedsvej 38, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-11 tilføjes Bestyrelse: Susanne Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2005-02-11 fjernes Bestyrelse: Bent Silberbauer (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-05-22)
Den 1999-12-14 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-07 tilføjes Navne: PEOS HOLDING A/S (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1998-08-06 fjernes Navne: SEVI PLAST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-06 tilføjes Bestyrelse: Otto Ørum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-06 fjernes Bestyrelse: Vibeke Skibby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktiekapitalen i irk- datterselskaberne, at foretage investeringer, kapitalanbringelser og dermed beslæget virksomhed. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1998-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1998-08-06 tilføjes Vedtægter: 1998-08-06 (offentliggjort 2024-02-12)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Bestyrelse: Ove Skibby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-02-01 fjernes Revisor: Ove Lihn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørstedsvej 38, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-01 tilføjes Bestyrelse: Ove Skibby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-05-01 tilføjes Direktion: Poul Erik Olesen Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-01 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Olesen Schmidt (offentliggjort 2017-11-29)
Den 1982-05-01 tilføjes Navne: SEVI PLAST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-05-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Olesen Schmidt (offentliggjort 2017-11-29)
Den 1982-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-12)
Den 1982-05-01 tilføjes Revisor: Ove Lihn, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 1982-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)