Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Tim Herrill Hansen | 05.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Linda Herrill Hansen | 27.05.2005 | formand |
Jørgen Alfred Hansen | 20.04.1983 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Maggie Stagaard | 27.05.2005 | 05.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Inge Primdahl | 01.09.1999 | 27.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Axel Hansen | 20.04.1983 | 01.09.1999 | formand |
Else Ritha Hansen | 20.04.1983 | 12.11.1996 | bestyrelsesmedlem |