Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Ove Nielsen Frejlev | 24.11.1983 | 12.05.1993 | direktion |
Ove Christian Jensen | 24.11.1983 | 31.01.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Ove Nielsen Frejlev | 24.11.1983 | 12.05.1993 | bestyrelse |
Peter Rasmussen | 24.11.1983 | 06.04.1992 | bestyrelse |
Jytte Gram | 24.11.1983 | 06.04.1992 | bestyrelse |
Ove Christian Jensen | 24.11.1983 | 31.01.1991 | bestyrelse |
Ellen Marie Jensen | 24.11.1983 | 31.01.1991 | bestyrelse |
Jan Hedegaard | 24.11.1983 | 31.01.1991 | bestyrelse |