Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-02-09 fjernes Navne: SKJERN VVS A/S, SKJERN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 6900 Skjern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Jens Hvid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-20 fjernes Bestyrelse: Anna Jenny Jakobson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, insustri og hånd- værk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-19 tilføjes Vedtægter: 1984-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 6900 Skjern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Bestyrelse: Anna Jenny Jakobson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Navne: SKJERN VVS A/S, SKJERN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Jens Hvid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)