Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Bibranche | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Johannes Rid (formand) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Anders Kejlberg Pilegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 1986-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: BP AVIATION A/S. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2002-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC LUBRICANTS A/S. (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 2, 2., 1604 København V (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Nils Jacobi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: James Anthony Canter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Bestyrelse: James Anthony Canter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-09-04 fjernes Bestyrelse: Johan Sandberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Kejlberg Pilegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2016-11-15 fjernes Bestyrelse: Jakob Lampe Voltzmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-15 tilføjes Direktion: Anders Kejlberg Pilegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2016-11-15 fjernes Direktion: Jakob Lampe Voltzmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-14 tilføjes Bestyrelse: Johannes Rid (formand) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2016-06-14 fjernes Bestyrelse: Alexander Gregers Winkel Stentoft (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-24 tilføjes Bestyrelse: Johan Sandberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2015-06-24 fjernes Bestyrelse: Carl Christian Bertil Linnemann Janssen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-26 tilføjes Bestyrelse: Carl Christian Bertil Linnemann Janssen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-26 fjernes Bestyrelse: Per Norlin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Bestyrelse: Per Norlin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 fjernes Bestyrelse: Patrik Sjölund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-17 tilføjes Direktion: Jakob Lampe Voltzmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-17 fjernes Direktion: Lone Margrethe Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2012-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2010-12-02)
Den 2011-06-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2011-06-14 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-10 tilføjes Bestyrelse: Alexander Gregers Winkel Stentoft (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anden virksomhed i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2011-05-17 tilføjes Vedtægter: 2011-05-17 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2011-05-17 fjernes Bestyrelse: Patrick Haas (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2010-12-02)
Den 2010-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 15, 8260 Viby J (offentliggjort 2003-01-03)
Den 2010-09-23 tilføjes Bestyrelse: Lone Margrethe Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Bestyrelse: Per Sommer Offersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-23 tilføjes Direktion: Lone Margrethe Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Direktion: Per Sommer Offersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 tilføjes Bestyrelse: Patrik Sjölund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 fjernes Bestyrelse: Nigel James Sillick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-27 tilføjes Bestyrelse: Nigel James Sillick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-27 fjernes Bestyrelse: Ingemann Klausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2005-08-01)
Den 2004-10-01 tilføjes Bestyrelse: Ingemann Klausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 fjernes Bestyrelse: Kjell-Ole Husby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-18 tilføjes Bestyrelse: Patrick Haas (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-18 fjernes Bestyrelse: Michel De Fabiani (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-03 tilføjes Bestyrelse: Kjell-Ole Husby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-03 fjernes Bestyrelse: Kjell-Ole Husby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-31 tilføjes Bestyrelse: Michel De Fabiani (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-31 tilføjes Direktion: Per Sommer Offersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-31 fjernes Direktion: Ingemann Klausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 15, 8260 Viby J (offentliggjort 2003-01-03)
Den 2002-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, 2300 København S (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2002-12-16 tilføjes Navne: BP DANMARK A/S (offentliggjort 2003-01-03)
Den 2002-12-15 fjernes Navne: NORDIC LUBRICANTS A/S (offentliggjort 2001-02-16)
Den 2002-12-16 fjernes Bestyrelse: Tuomas Matti Pääkkönen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-16 fjernes Binavne: CASTROL A/S, BP SMØREOLIE A/S, BP LUBRICANTS A/S, AKTIESELSKABET C.C. WAKEFIELD & CO (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2005-08-01)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2000-05-04)
Den 2001-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Legale ejere: Castrol Limited (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, 2300 København S (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 7, 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Bestyrelse: Tuomas Matti Pääkkönen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-21 fjernes Bestyrelse: Sven Dyrløv Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-21 tilføjes Direktion: Morten Schneider (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-02 fjernes Binavne: BP SMØROLIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-21 tilføjes Navne: NORDIC LUBRICANTS A/S (offentliggjort 2001-02-16)
Den 2001-01-20 fjernes Navne: CASTROL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-21 fjernes Binavne: BURMAH-CASTROL A/S, AKTIESELSKABET C.C. WAKEFIELD & CO (CASTROL A/S) (REGISTER-NUMMER 30.814) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@castrol.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-28 tilføjes Bestyrelse: Kjell-Ole Husby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-28 fjernes Bestyrelse: Freddie Henriksen Vestphal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-28 tilføjes Direktion: Kjell-Ole Husby (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-28 fjernes Direktion: Freddie Henriksen Vestphal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@castrol.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2000-05-04)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-01 tilføjes Direktion: Freddie Henriksen Vestphal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-07-31 fjernes Direktion: Brent Thomas (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-18 tilføjes Bestyrelse: Freddie Henriksen Vestphal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-18 fjernes Bestyrelse: John Ellicock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-01-05 fjernes Bestyrelse: Per Schmidt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-05 fjernes Direktion: Freddie Henriksen Vestphal (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-01 tilføjes Direktion: Ingemann Klausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-01 fjernes Direktion: Kaj Martin Brinck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-06 fjernes Bestyrelse: Harry Vilhelm Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-02-06 fjernes Bestyrelse: John Greville Griffiths (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 fjernes Direktion: Jørgen Daniel Kruuse (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-06-17 fjernes Bestyrelse: Jens Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-04-07 fjernes Revisor: Revisorinteressentskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-03-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 7, 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-01-14 tilføjes Bestyrelse: Jens Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1936-01-14 tilføjes Bibranche: Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-01-14 tilføjes Binavne: BURMAH-CASTROL A/S, AKTIESELSKABET C.C. WAKEFIELD & CO (CASTROL A/S) (REGISTER-NUMMER 30.814), BP SMØROLIE A/S, CASTROL A/S, BP SMØREOLIE A/S, BP LUBRICANTS A/S, AKTIESELSKABET C.C. WAKEFIELD & CO (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-01-14 tilføjes Direktion: Jørgen Daniel Kruuse (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1936-01-14 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-01-14 tilføjes Navne: CASTROL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-01-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1936-01-14 tilføjes Revisor: Revisorinteressentskabet, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1936-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1936-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)