Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Holm Christensen | 07.07.2011 | 06.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Skov | 30.09.2010 | 06.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Køllner Eilertsen | 10.10.2003 | 06.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sander Jacobsen | 06.12.2002 | 06.04.2022 | formand |
Søren Kjærgaard Christensen | 01.11.2000 | 06.12.2002 | formand |
Mariann Judi Elmelund Chriél | 24.02.1999 | 01.11.2000 | formand |
Bent Aasted | 26.02.1986 | 06.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ugilt Hansen | 26.02.1986 | 07.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Merete Blixenkrone-Møller | 26.02.1986 | 30.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anders Strøm | 26.02.1986 | 10.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Per Starcke Henriksen | 26.02.1986 | 24.02.1999 | formand |
Anders Kirkegaard | 26.02.1986 | 29.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hans Helge Olsen | 26.02.1986 | 29.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Pedersen | 26.02.1986 | 29.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ebba Lund | 26.02.1986 | 29.02.1996 | formand |
Niels Regner Andersen | 26.02.1986 | 12.03.1990 | bestyrelsesmedlem |