Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BÆKKEBO ApS. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET TULEHØJ ApS. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FLEXKOS ADMINISTRATION ApS. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FLEXKOS ApS. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XXO Invest ApS. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: XO Invest ApS. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 3XMF ApS. (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Triboo Nordic ApS. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DrinkSaver APS. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Habitat Partners ApS. (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Nikolaj Hviid Schwartz (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Frederik Lønstrup Homann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Il Falcone ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Falcon (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-06-16 tilføjes Bestyrelse: Michael Torben Flex (formand) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-16 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Hviid Schwartz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 fjernes Bestyrelse: Michael Torben Flex (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Aagesens Alle 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-18 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Hviid Schwartz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-04-18 fjernes Bestyrelse: Michael Engsbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 50, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: brev@mitoflex.dk (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 50, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@toftadm.dk (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: mette@toftadm.dk (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-10-21 tilføjes Bestyrelse: Frederik Lønstrup Homann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-21 fjernes Bestyrelse: Peer Omborgsnæs Appel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-21 tilføjes Direktion: Frederik Lønstrup Homann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-10-21 fjernes Direktion: Peer Omborgsnæs Appel (direktør) (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-10-12 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 50, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-09-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Engsbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2015-09-01 fjernes Bestyrelse: Johnny Bang Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Peer Omborgsnæs Appel (direktør) (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Michael Torben Flex (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkegårdsvej 50, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2014-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevangen 6-8, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2014-12-13)
Den 2014-06-29 fjernes Revisor: Selskabet af 30.10.2020 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 tilføjes Revisor: Selskabet af 30.10.2020 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Bestyrelse: Peer Omborgsnæs Appel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-08 fjernes Bestyrelse: Michael Engsbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Engsbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 fjernes Bestyrelse: Ole Henrik Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-10 tilføjes Bestyrelse: Johnny Bang Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-10 fjernes Bestyrelse: Søren Ancher Høy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-16 tilføjes Bestyrelse: Søren Ancher Høy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-16 fjernes Bestyrelse: Eva Engsbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: Andersen & Appel I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 tilføjes Bestyrelse: Ole Henrik Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-15 fjernes Bestyrelse: Werner Brücher Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et eller to medlemmer af direktionen eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Vedtægter: 2004-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-11-14 tilføjes Revisor: Andersen & Appel I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Revisor: Dan Koefoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevangen 6-8, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2014-12-13)
Den 2000-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydholmen 5-7, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-26 tilføjes Revisor: Dan Koefoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-26 fjernes Revisor: Ole Henrik Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Legale ejere: MITOFLEX ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 1995-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Torben Flex (offentliggjort 2022-11-21)
Den 1994-09-13 tilføjes Navne: FLEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-12 fjernes Navne: BIRCH OG RÜTZOU A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-12 fjernes Bestyrelse: Janne Grønvald Rützou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-09-12 fjernes Direktion: Lars Bo Rützou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-09-12 fjernes Revisor: Ove Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydholmen 5-7, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-02-24 tilføjes Bestyrelse: Janne Grønvald Rützou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-02-24 tilføjes Direktion: Lars Bo Rützou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-24 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-02-24 tilføjes Navne: BIRCH OG RÜTZOU A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-14)
Den 1982-02-24 tilføjes Revisor: Ove Carlsen, Ole Henrik Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)