Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-20 fjernes Navne: JENS TH. NYMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Direktion: Henning Justesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Revisor: Dennis Gilbert Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og vær- dipapier samt låneformidling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-04 tilføjes Vedtægter: 1985-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-05 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-05 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 8, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-28 tilføjes Direktion: Henning Justesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-28 tilføjes Navne: JENS TH. NYMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-28 tilføjes Revisor: Dennis Gilbert Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)