Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Esmarch Andersen | 25.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bruno Grankvist | 16.09.2004 | 25.09.2023 | direktør |
Jørgen Nissen Riisberg | 25.09.2002 | 16.09.2004 | direktør |
Bruno Grankvist | 01.10.1981 | 25.09.2002 | direktør |
Jørgen Nissen Riisberg | 01.10.1981 | 08.12.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Merethe Bach Kristiansen | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Esmarch Andersen | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Zinck Søndergaard Grankvist | 24.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bruno Grankvist | 16.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristine Emly Zinck Grankvist | 26.04.2011 | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Zinck Grankvist | 26.04.2011 | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nissen Riisberg | 06.11.1998 | 26.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Riisberg | 01.10.1981 | 24.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Elly Alice Riisberg | 01.10.1981 | 16.09.2004 | formand |
Bruno Grankvist | 01.10.1981 | 25.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Nils Nissen Riisberg | 01.10.1981 | 28.12.1987 | bestyrelsesmedlem |