Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-01-30 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 22.09.1981 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Stenderupvej 43, 5672 Broby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SØLTOFT & DINESEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-30 fjernes Bestyrelse: Vibeke Trans Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-30 fjernes Direktion: Anders Jørgen Trans Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 380.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt agenturvirksomhed samt al anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Vedtægter: 1987-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Stenderupvej 43, 5672 Broby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Trans Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Direktion: Anders Jørgen Trans Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 22.09.1981 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SØLTOFT & DINESEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)