Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-10-04 fjernes Navne: FLEMMING ANDERSEN TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Voerbjergvej 35, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 fjernes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-26 fjernes Bestyrelse: Arne Michael Giessing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-26 fjernes Direktion: Arne Michael Giessing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 fjernes Direktion: Flemming Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er import, eksport, fabrikation, køb og salg og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-20 tilføjes Vedtægter: 1985-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voerbjergvej 35, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Bestyrelse: Arne Michael Giessing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Direktion: Flemming Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Navne: FLEMMING ANDERSEN TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)