Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-02-10 fjernes Navne: ASX 1748 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Uldalsvej 26, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Revisor: Reg. revisor Jens Carl Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Bestyrelse: Søren Carlsen Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-12 fjernes Direktion: Peter Torp Lassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uldalsvej 26, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Carlsen Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Direktion: Peter Torp Lassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Navne: ASX 1748 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jens Carl Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Vedtægter: 1981-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)