Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Opløsningsstrussel seneste | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 70, 7800 Skive (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-08-26 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Legale ejere: Anders Damgaard Madsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Navne: ELMEBYG ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-12-12 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Reelle ejere: Anders Damgaard Madsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-08-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 fjernes Direktion: Anders Damgaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-11-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-11-25 tilføjes Vedtægter: 2014-11-25 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2014-11-25 fjernes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2013-12-12 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-12-12 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: Jens Ole Jensen Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Revisor: DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2001-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2001-10-10 tilføjes Vedtægter: 2001-10-10 (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1989-03-09 fjernes Direktion: Aage Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 tilføjes Navne: ELMEBYG ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1987-07-28 fjernes Navne: BRIKET- OG HANDELSSELSKABET AF 26/8 1981 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 70, 7800 Skive (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1981-08-26 tilføjes Direktion: Aage Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1981-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-08-26 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1981-08-26 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-26 tilføjes Legale ejere: Anders Damgaard Madsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1981-08-26 tilføjes Navne: BRIKET- OG HANDELSSELSKABET AF 26/8 1981 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-08-26 tilføjes Reelle ejere: Anders Damgaard Madsen (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1981-08-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1981-08-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1981-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-27)
Den 1981-08-26 tilføjes Revisor: Jens Ole Jensen Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 1981-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-28)