Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Kristian Jessen | 01.10.1981 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Kelstrup | 01.10.1981 | 04.08.1989 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Betina Frey Jessen | 06.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lene Frey Jessen | 06.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Kristian Jessen | 01.10.1981 | bestyrelse |
Britt Frey Jessen | 01.10.1981 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Jessen | 09.11.1996 | 06.10.2016 | bestyrelse |
Thomas Thomsen Tækker | 01.10.1981 | 09.11.1996 | bestyrelse |
Ulla Yvonne Valentin Kelstrup | 01.10.1981 | 04.08.1989 | bestyrelse |
Hans Christian Kelstrup | 01.10.1981 | 04.08.1989 | bestyrelse |