Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-12-20 fjernes Navne: SVEN ULSROD MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 67, 3520 Farum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-27 fjernes Direktion: Solveig Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-14 fjernes Revisor: Troels Johan Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-11 tilføjes Vedtægter: 1984-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 67, 3520 Farum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Direktion: Solveig Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Navne: SVEN ULSROD MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Revisor: Troels Johan Brandt, REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)