Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingemar Gustafsson | 26.06.1984 | 28.03.1996 | direktion |
Tom Larsen | 26.06.1984 | 27.01.1992 | direktion |
Per Storhaug | 26.06.1984 | 08.11.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Kruse-Madsen | 26.06.1984 | 28.03.1996 | bestyrelse |
Niels Hellesen | 26.06.1984 | 28.03.1996 | bestyrelse |
Ingemar Gustafsson | 26.06.1984 | 28.03.1996 | bestyrelse |
Tom Larsen | 26.06.1984 | 27.01.1992 | bestyrelse |
Per Storhaug | 26.06.1984 | 08.11.1989 | bestyrelse |
Ove Rivø Jensen | 26.06.1984 | 27.01.1989 | bestyrelse |
Kirsten Bøgelund Storhaug | 26.06.1984 | 27.01.1989 | bestyrelse |