Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 fjernes Navne: QRS 26 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Vedtægter: 1993-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Direktion: Bjørn Stiedl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Navne: QRS 26 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-03 fjernes Navne: BETA-PLAN BUSINESS PLANNING SYSTEMS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-13 fjernes Direktion: Poul Frost (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 tilføjes Navne: BETA-PLAN BUSINESS PLANNING SYSTEMS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-01 fjernes Navne: SELEKTIV LEASING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-01 fjernes Direktion: Karen Høyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-01 tilføjes Direktion: Karen Høyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-01 tilføjes Navne: SELEKTIV LEASING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PricewaterhouseCoopers, ERNST & YOUNG Danmark A/S, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)