Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 19, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Direktion: Torben Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Navne: UNIFASHION INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Revisor: ELSTED REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Chokolade- og sukkervarefabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2006-09-05)
Den 2006-08-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2006-09-05)
Den 2006-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i, eje og udleje maskiner og bygninger, samt tilligemed enhver virksomhed der efter ledelsens, eller hvis en bestyrelse er nedsat da bestyrelsens skøn, enten er beslægtet hermed eller passer i den fastlagte forretningsplan, herunder den overordnede koncernstrategi. Eventuel investering i værdipapirer vil kun være i form af placering af beredskabskapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Navne: UNIFASHION INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-03 fjernes Navne: VIKING CHOKOLADE AF 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. I tilfælde af, at der er i selskabet nedsat en bestyrelse, da i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 tilføjes Vedtægter: 2006-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Direktion: Torben Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Direktion: Johannes Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-20 tilføjes Navne: VIKING CHOKOLADE AF 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-19 fjernes Navne: AL'AWSSI TRADING COMPANY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-19 fjernes Direktion: Ali Abdul Razzak Abbas Al Awssi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Revisor: BRAMSNÆS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 fjernes Revisor: Torben Hare (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 19, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-01 tilføjes Direktion: Ali Abdul Razzak Abbas Al Awssi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-01 tilføjes Hovedbranche: Chokolade- og sukkervarefabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-01 tilføjes Navne: AL'AWSSI TRADING COMPANY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-01 tilføjes Revisor: Torben Hare, BRAMSNÆS REVISION ApS, ELSTED REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)