Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Marc Rose-Nielsen | 31.05.2008 | 26.11.2019 | direktion |
Susanne Rose Møller | 19.08.1981 | 31.05.2008 | direktion |
Jan Joensen | 19.08.1981 | 24.06.1992 | direktion |
Torben Rønje | 19.08.1981 | 30.08.1991 | direktion |
Ib Henrik Rønje | 19.08.1981 | 30.08.1991 | direktion |
Jens Christian Bach | 19.08.1981 | 08.02.1990 | direktion |