Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Revisor | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 15, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 95, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 95, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 95, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-26 fjernes Bestyrelse: Ib Hans Aage Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ib Hans Aage Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-03-31 fjernes Bestyrelse: Jeanette Asmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 95, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Thomas Alle 10, 2. tv., 1824 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2018-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: Ewetche@gmail.com (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Wetche (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Jeanette Asmussen (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-10 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: GOTTLIEB & KRISTIANSEN, PROBENIUS,REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 tilføjes Legale ejere: H.P. INVEST ApS (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2009-01-02 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Asmussen (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Thomas Alle 10, 2. tv., 1824 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2004-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 12, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Vedtægter: 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 12, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2002-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 15, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 tilføjes Revisor: GOTTLIEB & KRISTIANSEN, PROBENIUS,REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Revisor: FREDERIKSBORG REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-06 tilføjes Revisor: FREDERIKSBORG REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-10 tilføjes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-10 fjernes Revisor: Tommy Licht Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Revisor: Tommy Licht Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Revisor: Registreret revisor Tommy Jens en (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-21 fjernes Bestyrelse: Peer Ployart Wetche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-01-14 tilføjes Revisor: Registreret revisor Tommy Jens en (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-16 tilføjes Navne: KIWET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-15 fjernes Navne: ASX 2127 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-15 fjernes Bestyrelse: Andreas Christian Ployart Wetche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-10-15 fjernes Revisor: Frans Vestergren Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-10 fjernes Bestyrelse: Carsten Helfred Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-11-10 fjernes Direktion: Carsten Helfred Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 15, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Helfred Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-09-01 tilføjes Direktion: Carsten Helfred Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-01 tilføjes Navne: ASX 2127 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Revisor: Frans Vestergren Thomsen, MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)