Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KIOPS KAPITAL A/S (CVR 35519459) | 20.03.2015 | 05.04.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Abrahamsen Kapital ApS (CVR 19641686) | 20.03.2015 | 05.04.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
VÆGTBUTIKKEN ApS (CVR 32835708) | NORMAL | 11.04.2014 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
ALL-COM I/S (CVR 49009658) | Ophørt | 01.06.1988 | 31.12.2000 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |