Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Bestyrelse | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-10-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-10-19 tilføjes Vedtægter: 2023-10-19 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-10-19 fjernes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-02-26 tilføjes Bestyrelse: Jill Nygaard Schmidt Halskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2009-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Vedtægter: 2009-03-27 (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2008-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbyvej 5, 6470 Sydals (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2008-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbyvej 48-50, 6470 Sydals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-25 tilføjes Bestyrelse: Gitte Kolmos Schmidt Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-25 fjernes Bestyrelse: Arne Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-25 tilføjes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2008-04-25 fjernes Revisor: Regnskabskontoret (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2007-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Legale ejere: G.J. INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2007-11-22 tilføjes Reelle ejere: Jan Munksgaard Nygaard Jensen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbyvej 48-50, 6470 Sydals (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbyvej 48-50, 6470 Sydals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 fjernes Bestyrelse: Peter Prag (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 580.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 977.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Prag (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-28 fjernes Bestyrelse: Gunner Holm Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-28 tilføjes Direktion: Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-28 fjernes Direktion: Ole Kofoed Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-30 tilføjes Bestyrelse: Arne Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 580.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-16 tilføjes Navne: DYBBØL INVEST AF 1.05.1994 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-15 fjernes Navne: DYBBØL VINDUER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 330.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbyvej 48-50, 6470 Sydals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-21 tilføjes Bestyrelse: Gunner Holm Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-08-21 tilføjes Direktion: Ole Kofoed Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-08-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-21 tilføjes Navne: DYBBØL VINDUER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-08-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-10)
Den 1981-08-21 tilføjes Revisor: Regnskabskontoret (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)