Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svenn Vistisen Frandsen | 21.08.1981 | 04.05.1994 | direktion |
Christian Merrild | 21.08.1981 | 06.07.1993 | direktion |
Lars Vinther | 21.08.1981 | 22.04.1991 | direktion |
Jørgen Christian Kristensen | 21.08.1981 | 14.07.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Østergaard | 21.08.1981 | 04.05.1994 | bestyrelse |
Sven Dyrløv Madsen | 21.08.1981 | 04.05.1994 | bestyrelse |
Svenn Vistisen Frandsen | 21.08.1981 | 04.05.1994 | bestyrelse |
Ole Eske Bruun | 21.08.1981 | 06.07.1993 | bestyrelse |
Christian Merrild | 21.08.1981 | 06.07.1993 | bestyrelse |
Aage Erling Jensen | 21.08.1981 | 16.05.1990 | bestyrelse |
Helle Elise Hougaard | 21.08.1981 | 03.08.1988 | bestyrelse |
Kai Haakon Jensen | 21.08.1981 | 14.07.1987 | bestyrelse |