Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-03-02 fjernes Navne: A/S LEMIVG INVEST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Torsvej 101, 7620 Lemvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Revisor: Peder Stigaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Bestyrelse: Ib Gadekær Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torsvej 101, 7620 Lemvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Bestyrelse: Ib Gadekær Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde, administrere og finansiere fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Navne: A/S LEMIVG INVEST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Revisor: Peder Stigaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Vedtægter: 1981-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)